ORANGUTAN VETERINARY AID (OVAID)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity provides medicines, equipment and veterinary mentoring to the various orangutan rescue groups and orangutan rehabilitation centres operating in Malaysia and Indonesia.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Indonesia
- Malaysia
Llywodraethu
- 13 Mehefin 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR NIGEL COLIN HICKS BVSC MRCVS | Cadeirydd | 13 June 2016 |
|
|
||||
Joanna Montclare | Ymddiriedolwr | 26 February 2024 |
|
|
||||
Philip McKinnon | Ymddiriedolwr | 26 February 2024 |
|
|
||||
HETTY LEWIS | Ymddiriedolwr | 13 June 2016 |
|
|
||||
HAYLEY ROSEMARY BAGNALL | Ymddiriedolwr | 13 June 2016 |
|
|
||||
LISA BURTENSHAW | Ymddiriedolwr | 13 June 2016 |
|
|
||||
SARA CAROLINE FELL HICKS B.A. HONS | Ymddiriedolwr | 13 June 2016 |
|
|
||||
ANDREW NOEL BRICKMAN | Ymddiriedolwr | 13 June 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2020 | 01/04/2021 | 01/04/2022 | 01/04/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £49.29k | £31.97k | £30.34k | £37.11k | £52.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £65.32k | £20.55k | £20.49k | £57.86k | £56.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 22 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 22 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2023 | 28 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2023 | 28 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2022 | 31 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2022 | 31 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2021 | 29 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2021 | 29 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2020 | 28 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2020 | 28 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 13 Jun 2016
Gwrthrychau elusennol
1) TO PROMOTE THE PRESERVATION OF THE WILD ORANGUTAN IN ITS NATURAL HABITAT, TO PROMOTE ITS LONG TERM WELFARE AND TO PROTECT IT FROM EXTINCTION FOR THE PUBLIC BENEFIT. 2) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC BENEFIT IN THE STUDY, PRESERVATION AND PROTECTION OF THE WILD ORANGUTAN.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
20 St. Thomas Hill
LAUNCESTON
PL15 8BL
- Ffôn:
- 01566 772076
- E-bost:
- info@ovaid.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window