FRESHBROOK CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Church provides activities for different age groups within the community, meeting specific needs, establishing contacts and building relationships. There are groups for children and young people, parents and toddlers, day-time groups for older people and a seniors lunch club held monthly. Outreach programmes in local schools operate both independently and collaboratively with other agencies.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
75 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Swindon
Llywodraethu
- 31 Hydref 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 1128374 FRESHBROOK EVANGELICAL CHURCH
- 20 Mehefin 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID DAVISON | Cadeirydd | 30 June 2005 |
|
|||||
Philip Andrew Bailey | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
JOHN CULLIS | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|||||
Laura Wood | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
Graham Nigel Bennett | Ymddiriedolwr | 07 January 2020 |
|
|
||||
Christine Anne Davison | Ymddiriedolwr | 30 May 2018 |
|
|
||||
Stephen John Cox | Ymddiriedolwr | 03 October 2016 |
|
|
||||
NICOLA ANN COX | Ymddiriedolwr | 31 January 2016 |
|
|
||||
RAYMOND CHEUNG | Ymddiriedolwr | 30 July 2015 |
|
|
||||
MARK DAVID WOOD | Ymddiriedolwr | 30 April 2015 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £186.74k | £186.11k | £205.10k | £210.87k | £248.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £168.39k | £164.99k | £177.91k | £190.08k | £201.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | £679 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 09 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 09 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 17 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 17 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 18 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 18 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 24 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 24 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 20 Jun 2016
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE CHURCH ARE: 1. THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE BASIS OF FAITH PRIMARILY BUT NOT EXCLUSIVELY WITHIN SWINDON AND THE SURROUNDING NEIGHBOURHOOD; AND 2. SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS SHALL, IN THE OPINION OF THE MEMBERS OF THE CHURCH IN GENERAL MEETING, PUT INTO PRACTICE THE TEACHING OF THE LORD JESUS CHRIST IN ACCORDANCE WITH THE BASIS OF FAITH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CHURCH OFFICE
FRESHBROOK CHURCH
WORSLEY ROAD
SWINDON
SN5 8NU
- Ffôn:
- 01793873050
- E-bost:
- office@freshbrook.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window