Hanes ariannol HAVANT & WATERLOOVILLE SWIMMING CLUB

Rhif yr elusen: 1173746
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £203.70k £123.54k £126.16k £177.05k £177.78k
Cyfanswm gwariant £191.28k £130.26k £119.15k £166.14k £168.70k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A