HANDS TOGETHER LUDLOW

Rhif yr elusen: 1171979
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Hands Together Ludlow works with volunteers and caring agencies to find solutions to some of the problems vulnerable people face in our community.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £154,426
Cyfanswm gwariant: £160,411

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Anabledd
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Amwythig
  • Swydd Gaerwrangon
  • Swydd Henffordd

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 09 Mawrth 2017: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
SUSAN VICTORIA CHANTLER Cadeirydd 09 March 2017
Dim ar gofnod
Julia Mary Evans OBE Ymddiriedolwr 24 October 2024
Dim ar gofnod
Graham Paul Cheshire MA Ymddiriedolwr 20 August 2024
Dim ar gofnod
Marc Graham Gaunt Ymddiriedolwr 17 October 2023
Dim ar gofnod
Nicholas Michael Young Ymddiriedolwr 17 October 2023
TEME WEIRS TRUST LUDLOW
Derbyniwyd: 46 diwrnod yn hwyr
Robert Henry Jenkins BA, MBA, Ymddiriedolwr 17 October 2023
Dim ar gofnod
Helen Margaret Rooker MBE Ymddiriedolwr 09 June 2023
Dim ar gofnod
Michael Gordon Beazley Ymddiriedolwr 12 May 2022
WORKING TOGETHER (LUDLOW) LTD
Derbyniwyd: Ar amser
MORTIMER HISTORY SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
THE LUDLOW TOWN WALLS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Christopher Deaves Ymddiriedolwr 02 May 2019
SHROPSHIRE CLIMATE ACTION
Derbyniwyd: Ar amser
THE MARCHES ENERGY AGENCY
Derbyniwyd: Ar amser
Janna Karine Vigar Ymddiriedolwr 12 January 2018
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £54.45k £111.24k £93.99k £161.95k £154.43k
Cyfanswm gwariant £23.43k £73.98k £76.15k £128.92k £160.41k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £3.76k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £5.13k £28.42k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 09 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 09 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 25 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 25 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 13 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 13 Medi 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 08 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 08 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 09 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 09 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
15 Lower Galdeford
Ludlow
SY8 1RU
Ffôn:
01584873062