Hanes ariannol BETHEL CHURCH, NORTHWICH

Rhif yr elusen: 1168359
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £65.23k £65.00k £52.94k £81.51k £80.68k
Cyfanswm gwariant £58.94k £54.82k £46.18k £77.54k £91.73k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A