NEW LONGTON VILLAGE HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity provides and maintains a village hall for the use of the inhabitants of the local areas for meetings, classes and various kinds of recreation and to support community life. Currently there are 14 groups and classes which meet regularly and on a weekly basis - throughout the day and in the evening.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 09 Tachwedd 1978: Cofrestrwyd
- THE VILLAGE INSTITUTE FOR NEW LONGTON AND HUTTON (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Boulton | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||
Judith Kay | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||
Jean Rigby | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||
Alison Johnson | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||
BERNARD KERSHAW | Ymddiriedolwr | 12 March 2021 |
|
|
||||
Julie Sharples Mrs | Ymddiriedolwr | 14 July 2020 |
|
|
||||
David Hodgkinson | Ymddiriedolwr | 14 May 2019 |
|
|
||||
Rachel Jameson | Ymddiriedolwr | 14 June 2016 |
|
|
||||
MARGARET KEARNS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £34.63k | £10.94k | £21.68k | £29.19k | £31.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £33.18k | £16.91k | £16.31k | £25.73k | £29.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 11 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 11 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 08 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 08 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 12 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 04 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 03 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 03 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 19 MARCH 1997 AS AMENDED BY RESOLUTIONS DATED 8 MAY 2001 AND 14 SEPTEMBER 2010.
Gwrthrychau elusennol
A VILLAGE HALL FOR THE USE OF INHABITANTS OF THE PARISHES OF NEW LONGTON AND HUTTON WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL OR RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS INCLUDING USE FOR MEETINGS LECTURES AND CLASSES AND FOR OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING CONDITIONS OF LIFE OF THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
THE PARISHES OF NEW LONGTON AND HUTTON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 MOSSWAY
NEW LONGTON
PRESTON
PR4 4ZQ
- Ffôn:
- 01772616119
- E-bost:
- BERNARD.KERSHAW123@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window