Hanes ariannol THE ROSE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1167144
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.22m | £1.24m | £1.22m | £1.20m | £881.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.41m | £1.20m | £1.27m | £1.27m | £1.19m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.00k | £5.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £490.07k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £735.83k | £742.18k | £737.96k | £711.36k | £384.68k | |
|
Incwm - Arall | £478.65k | £493.47k | £481.56k | £0 | £496.48k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.24m | £1.13m | £1.13m | £1.15m | £1.09m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £167.36k | £69.34k | £137.71k | £118.54k | £100.37k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £30.82k | £34.20k | £34.87k | £37.25k | £44.28k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.13m | £1.02m | £995.10k | £1.01m | £922.57k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £134.09k | £69.34k | £137.71k | £118.54k | £88.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.