Hanes ariannol CANCER RESEARCH WALES
Rhif yr elusen: 1167290
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.23m | £2.22m | £2.22m | £2.24m | £3.77m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.42m | £3.41m | £1.48m | £2.59m | £4.03m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £198.18k | N/A | £167.91k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.92m | £1.05m | £1.73m | £1.46m | £2.42m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.18m | £1.03m | £324.41k | £695.73k | £1.20m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £104.16k | £114.32k | £104.97k | £84.91k | £80.13k | |
|
Incwm - Arall | £29.07k | £20.70k | £59.36k | £1.22k | £68.83k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.42m | £711.21k | £1.29m | £1.15m | £1.99m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.68m | £2.54m | £892.09k | £1.92m | £2.98m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £743.53k | £862.51k | £583.81k | £665.29k | £1.05m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.99k | £10.27k | £4.91k | £5.83k | £15.04k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.32m | £2.12m | £456.29k | £1.02m | £2.19m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £27.97k | £30.15k | £30.60k | £33.12k | £30.58k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.