ymddiriedolwyr CANCER RESEARCH WALES
Rhif yr elusen: 1167290
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAVIN MOORE | Cadeirydd | 01 October 2016 |
|
|
||||
Robert Reynolds | Ymddiriedolwr | 24 October 2023 |
|
|
||||
Dr Stephen Man | Ymddiriedolwr | 24 October 2023 |
|
|
||||
Jemma MacLean | Ymddiriedolwr | 16 February 2023 |
|
|
||||
Kate Mann | Ymddiriedolwr | 08 December 2022 |
|
|
||||
Professor Chris Fegan | Ymddiriedolwr | 03 November 2021 |
|
|
||||
Chrissie Nicholls | Ymddiriedolwr | 16 January 2020 |
|
|
||||
Rhian Whiting | Ymddiriedolwr | 15 January 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.