Hanes ariannol GORSE HILL STUDIOS CREATIVE COMMUNITY

Rhif yr elusen: 1172118
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £486.44k £500.84k £854.26k £779.01k £770.00k
Cyfanswm gwariant £449.78k £441.88k £721.71k £795.42k £840.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £43.63k £69.00k £67.85k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £115.75k £107.80k £0
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £402 £4.00k £13.15k £1.86k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 £31.49k £33.86k £34.60k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £474.10k £818.71k £731.46k £730.30k
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £24 £62 £539 £1.31k
Incwm - Arall N/A £26.34k £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £441.41k £704.23k £779.18k £825.61k
Gwariant - Ar godi arian N/A £237 £17.07k £16.15k £14.39k
Gwariant - Llywodraethu N/A £3.37k £4.65k £0 £32.50k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A £233 £416 £93 £0