THE ROTARY CLUB OF ANDOVER BENEVOLENT FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO PROVIDE COMFORTS EITHER IN CASH OR KIND FOR THE RELIEF OF THE AGED POOR AND OTHER DESERVING PERSONS RESIDING WITHIN THE BOROUGH OF ANDOVER AND THE SURROUNDING DISTRICT IN THE MEMBERSHIP AREA OF THE CLUB AND TO MAKE CONTRIBUTIONS TO AND TOWARDS THE GENERAL PURPOSES OF SUCH CHARITABLE INSTITUTIONS IN THE UNITED KINGDOM OR ELSEWHERE IN SUCH MANNER AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
Llywodraethu
- 13 Medi 2016: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Carpenter | Ymddiriedolwr | 31 March 2020 |
|
|
||||
Michael Peacock | Ymddiriedolwr | 31 March 2020 |
|
|
||||
David Moulton | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.01k | £14.18k | £30.89k | £17.39k | £20.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.90k | £9.96k | £24.86k | £22.33k | £22.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 11 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 17 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 11 Mai 2023 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 11 Mai 2023 | 11 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 30 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 09 Mehefin 2021 | 40 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 12 MAY 2016
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE COMFORTS EITHER IN CASH OR KIND FOR THE RELIEF OF THE AGED POOR AND OTHER NECESSITOUS AND DESERVING PERSONS RESIDING WITHIN THE BOROUGH OF ANDOVER AND SUCH PARTS OF THE SURROUNDING DISTRICT AS ARE INCLUDED IN THE MEMBERSHIP AREA OF THE CLUB AND TO MAKE CONTRIBUTIONS TO AND TOWARDS THE GENERAL PURPOSES OF SUCH CHARITABLE INSTITUTIONS IN THE UNIED KINGDOM OR ELSEWHERE IN SUCH SHARES AND IN SUCH MANNER AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
San Juan
The Chase
RINGWOOD
Hampshire
BH24 2AN
- Ffôn:
- 01425291889
- E-bost:
- dwmoulton@yahoo.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window