HOPE 4 PETS NORTH CYPRUS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To relieve the suffering of animals in need of care and attention in the Turkish Republic of North Cyprus. To educate the public in matters pertaining to animal welfare. To prevent cruelty and suffering to animals. To actively seek homes for rescued animals. To reduce the stray Dog & Cat population by means of neutering and rehoming.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Cyllid Arall
- Twrci
Llywodraethu
- 21 Hydref 2016: CIO registration
- H4P (Enw gwaith)
- HOPE 4 PETS (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEPHANIE HARRISON-CROFT | Cadeirydd | 18 July 2016 |
|
|
||||
Peter Orford Kirtley | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|
||||
ELIZABETH KIRTLEY | Ymddiriedolwr | 06 September 2018 |
|
|
||||
Emma Eminsoy | Ymddiriedolwr | 06 September 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £39.01k | £43.22k | £83.36k | £58.57k | £40.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £33.28k | £47.36k | £67.88k | £57.25k | £47.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 03 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 03 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 05 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 05 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 12 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 23 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 30 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 08 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 05 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 01 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 21 Oct 2016
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC TO RELIEVE THE SUFFERING OF ANIMALS IN NEED OF CARE AND ATTENTION IN THE TURKISH REPUBLIC OF NORTH CYPRUS. TO EDUCATE THE PUBLIC IN MATTERS PERTAINING TO ANIMAL WELFARE. TO PREVENT CRUELTY AND SUFFERING TO ANIMALS. TO ACTIVELY SEEK HOMES FOR RESCUED ANIMALS. TO REDUCE THE STRAY DOG & CAT POPULATION MY MEANS OF NEUTERING AND RE-HOMING.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
23 Mainspring Road
Wilsden
BRADFORD
BD15 0EH
- Ffôn:
- 01535274064
- E-bost:
- liz@hope4petsnorthcyprus.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window