Hanes ariannol ROYAL NATIONAL CHILDREN'S SPRINGBOARD FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1167491
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.46m | £2.19m | £2.42m | £2.44m | £2.64m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.99m | £2.86m | £2.92m | £2.90m | £2.96m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £208.33k | £208.33k | £208.33k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.91m | £1.79m | £1.83m | £1.76m | £1.67m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £18.39k | £10.52k | £10.65k | £19.05k | £22.01k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £105.40k | £95.90k | £354.01k | £359.13k | £379.06k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £426.32k | £288.91k | £225.16k | £298.90k | £576.22k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £146 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.16k | £6.76k | £234.34k | £6.50k | £124 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.81m | £2.75m | £2.77m | £2.77m | £2.82m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £179.09k | £112.31k | £148.76k | £138.00k | £138.63k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £25.81k | £39.60k | £47.19k | £58.65k | £45.72k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £95.31k | £107.61k | £118.52k | £146.54k | £141.25k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £141.77k | £81.75k | £88.90k | £96.24k | £92.25k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.