ymddiriedolwyr KINGSCLERE COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1168366
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDY BATES | Cadeirydd | 03 January 2016 |
|
|
||||
Kaye Denise Broom | Ymddiriedolwr | 16 February 2022 |
|
|
||||
Ian Bowes | Ymddiriedolwr | 06 September 2017 |
|
|||||
Karen Columbo | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
DAVID FRED CHIVERS | Ymddiriedolwr | 06 November 2016 |
|
|
||||
LESLEY LOUISE FAREY | Ymddiriedolwr | 21 July 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.