Hanes ariannol CENTRE FOR EXCELLENCE IN EDUCATION AND TRAINING
Rhif yr elusen: 1170458
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.83k | £14.33k | £13.45k | £6.09k | £10.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.34k | £6.02k | £8.80k | £8.81k | £10.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £10.38k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £11.00k | £2.14k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.