ABALON

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
ABALON Trust act as ambassadors for Eye health and healthcare, providing access to high-quality eye-checks and ongoing care for marginalised communities in the commonwealth and the UK. We aim to become a leading voice in advocating for access to health for homeless, asylum seekers and BAME groups. We achieve this through engagement and involvement with stakeholders, innovation, education and train
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Llundain Fwyaf
- Barbados
- Cenia
- Jamaica
- Uganda
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 03 Mehefin 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paidamoyo Andrea Nyika | Ymddiriedolwr | 31 May 2021 |
|
|
||||
Charlene Wilson | Ymddiriedolwr | 29 December 2020 |
|
|
||||
Dr CHARLES PIERCE | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
||||
Yetunde Obadeyi | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
ADAM MAPANI | Ymddiriedolwr | 03 June 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.16k | £15.91k | £6.28k | £4.94k | £5.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.29k | £9.59k | £10.85k | £3.85k | £2.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 26 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 26 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 30 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 30 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 02 Mawrth 2022 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 02 Mawrth 2022 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 28 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 28 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 03 Jun 2016
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND PROTECT GOOD HEALTH IN AFRICA AND SUCH OTHER PARTS OF THE WORLD AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME DETERMINE BY A) THE PROVISION OF EYE CARE SERVICES TREATMENT, EQUIPMENT AND ADVICE TO VISUALLY IMPAIRED AND PARTIALLY SIGHTED INDIVIDUALS IN COLLABORATION WITH EYE CARE SPECIALISTS B) RAISING AWARENESS OF BASIC EYE CARE AND EYE HEALTH IN ORDER TO PREVENT VISUAL IMPAIRMENT OR BLINDNESS DUE TO LACK OF BASIC INFORMATION
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4/4A BLOOMSBURY SQUARE
LONDON
GREATER LONDON
WC1A 2RP
- Ffôn:
- 02037780743
- E-bost:
- info@abalontrust.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window