Hanes ariannol UTTERBY VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 508185
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.33k £21.75k £9.98k £5.10k £5.48k
Cyfanswm gwariant £3.34k £2.42k £22.89k £7.19k £6.73k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £20.77k N/A N/A N/A