Hanes ariannol Mid Kent Mind
Rhif yr elusen: 1167328
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £721.23k | £730.70k | £772.91k | £1.00m | £495.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £687.25k | £629.74k | £689.92k | £853.15k | £729.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £196.65k | £191.31k | £219.58k | £23.08k | £17.89k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £51.60k | £22.10k | £86.57k | £90.14k | £29.61k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £33.14k | £59.34k | £84.72k | £516.07k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £435.09k | £669.00k | £687.13k | £458.92k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £625 | £0 | £217 | £87 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £4.14k | £2.37k | £836 | £25.27k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £240.82k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £501.77k | £627.74k | £689.92k | £845.56k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £185.48k | £2.00k | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £58.08k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £172.62k | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £7.59k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.