Hanes ariannol THE WILDHEART TRUST
Rhif yr elusen: 1171144
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.23m | £1.58m | £1.79m | £1.84m | £1.59m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.23m | £1.46m | £1.15m | £1.43m | £1.77m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £128.10k | £61.15k | £21.97k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £162.35k | £249.89k | £230.82k | £516.52k | £153.51k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £309.40k | £386.17k | £206.83k | £325.42k | £425.79k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £754.54k | £942.90k | £726.48k | £931.79k | £969.05k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £150 | £41 | £780 | £5.31k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £628.10k | £61.15k | £34.34k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.00k | £0 | £0 | £217.32k | £5.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.14m | £1.01m | £889.27k | £1.09m | £1.26m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £90.43k | £80.61k | £49.59k | £53.88k | £507.30k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.00k | £13.66k | £13.00k | £14.41k | £13.83k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £368.01k | £206.50k | £283.70k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.