STOPSO UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
StopSO UK is an independent national charity which aims to reduce sexual abuse in the UK. We offer 1-2-1 face to face therapy to those concerned or worried about their sexual thoughts or behaviour before an offence is committed, and to victims and survivors of sexual abuse. Therapy is delivered in communities across the UK.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Ireland
- Yr Alban
Llywodraethu
- 30 Tachwedd 2016: CIO registration
- PREVIOUSLY KNOWN AS STOPSO LIMITED (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antounette Philippides | Cadeirydd | 18 May 2020 |
|
|
||||
Emma Barwell | Ymddiriedolwr | 06 August 2024 |
|
|
||||
Jeff Compton | Ymddiriedolwr | 07 May 2024 |
|
|
||||
Robert John Bielen | Ymddiriedolwr | 13 January 2024 |
|
|
||||
Susan Maxwell | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||
John David Goss | Ymddiriedolwr | 18 May 2020 |
|
|
||||
TRUDY HANNINGTON | Ymddiriedolwr | 30 November 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £107.80k | £123.89k | £57.26k | £74.53k | £77.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £126.24k | £73.56k | £82.34k | £89.86k | £73.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 24 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 16 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 16 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 01 Chwefror 2021 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 01 Chwefror 2021 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 30 Nov 2016 as amended on 17 Jun 2022
Gwrthrychau elusennol
1. THE REDUCTION OF CRIME BY PROVIDING ACCESS TO THERAPEUTIC TREATMENT FOR INDIVIDUALS WHO ARE STRUGGLING WITH SEXUALLY INAPPROPRIATE THOUGHTS AND BEHAVIOUR AND LIKELY TO COMMIT A SEXUAL OFFENCE, OR RE-OFFEND SEXUALLY. THIS WILL BE DONE THROUGH THE PROVISION OF THERAPY PROVIDED BY A UK WIDE NETWORK OF STOPSO TRAINED PSYCHOTHERAPISTS, COUNSELLORS AND SUPERVISORS. FOR THE PURPOSE OF THIS CLAUSE, 'PROVIDING ACCESS' MIGHT INCLUDE PROVIDING FREE OR SUBSIDISED THERAPY OR COUNSELLING TO THOSE WHO THROUGH LACK OF MEANS WOULD OTHERWISE BE UNABLE TO OBTAIN SUCH SPECIALIST TREATMENT. 2. THE RELIEF OF MENTAL HEALTH DISTRESS BY THE PROVISION OF THERAPEUTIC TREATMENT FOR FAMILY MEMBERS, PARTNERS OR CLOSE FRIENDS OF THOSE WHO HAVE SEXUALLY TROUBLING THOUGHTS AND ARE AT RISK OF COMMITTING A SEXUAL OFFENCE OR RE-OFFENDING BY THE PROVISION OF PSYCHOTHERAPY AND COUNSELLING. FOR THE PURPOSE OF THIS CLAUSE, 'FAMILY MEMBERS' MEANS, THOSE LIVING WITH OR IN A CLOSE RELATIONSHIP WITH THE PERSON WHO MAY COMMIT OR HAS COMMITTED A SEXUAL OFFENCE. 3. TO ADVANCE PROFESSIONAL EDUCATION IN ALL THEORY RELATED TO SEXUAL OFFENDING, INCLUDING CAUSES, PREVENTION AND TREATMENT BY PROVIDING TRAINING COURSES, FORUMS, CONFERENCES AND ASSEMBLIES TO PROFESSIONALS. FOR THE PURPOSE OF THIS CLAUSE PROFESSIONALS INCLUDES COUNSELLORS, PSYCHOTHERAPISTS, PSYCHOLOGISTS, PSYCHIATRISTS, SUPERVISORS, HEALTH WORKERS, TEACHERS, SOCIAL WORKERS, SCHOOL GOVERNORS, SPORTS PROFESSIONALS, SUPERVISORS, PROBATION OFFICERS, POLICE AND OTHER PROFESSIONALS POTENTIALLY AFFECTED BY SEXUAL OFFENDING. 4. TO ADVANCE THE EDUCATION OF OTHER ORGANISATIONS, PROFESSIONALS AND THE PUBLIC IN THE SUBJECT OF SEXUAL OFFENDING BY TAKING PUBLIC POLICY POSITIONS ON ISSUES IN THE FIELD OF SEXUAL OFFENDING, AND RAISING AWARENESS THROUGH PROVIDING AN INFORMATION SERVICE AND RESOURCES. 5. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION RELATED TO A DEEPER UNDERSTANDING OF NON NORMATIVE SEXUAL ATTRACTION, SEXUAL OFFENDING AND SEXUAL RE-OFFENDING BY CARRYING OUT RESEARCH INTO ALL RELATED AREAS INCLUDING CAUSES, TREATMENTS AND PREVENTION. 6. TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PREVENTING THOSE PEOPLE WHO HAVE COMMITTED A SEXUAL OFFENCE FROM BECOMING SOCIALLY EXCLUDED, PROVIDING SUPPORT FOR SUCH PEOPLE TO LIVE LAW-ABIDING AND NON-OFFENDING LIVES AND ASSISTING THEM TO INTEGRATE INTO SOCIETY. 7. TO FURTHER SUCH OTHER PURPOSES RELATED TO SEXUAL OFFENDING AND SEXUALLY TROUBLING THOUGHTS WHICH MAY BE CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES AS THE TRUSTEES SEE FIT FROM TIME TO TIME.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
PO BOX 2277
Gloucester
GL3 9GP
- Ffôn:
- 07473 299883
- E-bost:
- info@stopso.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window