Hanes ariannol IMMACULATE HEART OF MARY SCHOOL ASSOCIATION (IHOMSA)
Rhif yr elusen: 1167473
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/08/2019 | 30/08/2020 | 30/08/2021 | 30/08/2022 | 30/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £27.63k | £21.04k | £16.04k | £28.47k | £28.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.50k | £24.74k | £15.40k | £12.38k | £28.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.00k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.