CHANGING LIVES FOREVER (CLF)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Changing Lives Forever (CLF) has been operating a Soup Kitchen in Luton town centre feeding the homeless we open every Tuesday and Thursday from 18.30 to 19.30 CLF Food bank started on the 17-11-2016 from a Trailer in the town centre every Thursday evening from 18.30 to 19.30. We know do two nights a week and one Saturday per month.. we are looking for more donations Food, Cloth, and Money.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Bedford
- Canol Swydd Bedford
- Luton
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 16 Medi 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KERRYANN SPENCER | Cadeirydd | 27 May 2023 |
|
|
||||
PHILIP MCKINLEY | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £255.11k | £255.11k | £256 | £2.38k | £264 | |
|
Cyfanswm gwariant | £228.71k | £228.17k | £0 | £2.74k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 20 Chwefror 2025 | 15 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 20 Chwefror 2025 | 15 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 09 Mai 2024 | 94 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 09 Mai 2024 | 94 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 27 Mai 2023 | 111 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 27 Mai 2023 | 111 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 04 Ebrill 2022 | 58 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 04 Ebrill 2022 | 58 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 30 Mawrth 2021 | 53 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
05 Ebrill 2020
(Mae'r cyfrifon |
30 Mawrth 2021 | 53 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 16 Sep 2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTIVES OF THE CIO ARE FOR THE BENEFIT OF PEOPLE LIVING OR WORKING IN THE LUTON AND SURROUNDING AREAS: (1) THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP BY PROVIDING PERSONS WITH FOOD AND HOUSEHOLD ITEMS WHICH THEY COULD NOT OTHERWISE AFFORD THROUGH LACK OF MEANS. (2) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION BY PROVIDING COMMUNITY EDUCATION CENTRES, LIBRARIES AND FACILITIES AND EQUIPMENT FOR SCHOOLS AND COLLEGES. (3) TO ADVANCE IN LIFE AND HELP CHILDREN AND YOUNG PEOPLE BY: PROVIDING SUPPORT AND ACTIVITIES WHICH DEVELOP THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS. (4) TO PROVIDE A COMMUNITY TRANSPORT SERVICE FOR SUCH INHABITANTS OF LUTON AND THE SURROUNDING AREA WHO ARE IN NEED OF SUCH A SERVICE BECAUSE OF AGE, SICKNESS OR DISABILITY (MENTAL OR PHYSICAL) OR POVERTY OR A LACK OF AVAILABILITY OF ADEQUATE AND SAFE PUBLIC TRANSPORT SERVICES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Luton Irish Forum
102 Hitchin Road
LUTON
LU2 0ES
- Ffôn:
- 07804651962
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window