Hanes ariannol FAVERSHAM SWIMMING POOLS MANAGEMENT COMMITTEE LTD

Rhif yr elusen: 1169615
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.02m £612.32k £955.87k £1.31m £1.32m
Cyfanswm gwariant £827.04k £597.38k £923.04k £1.15m £1.34m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £225.46k £195.35k £100.00k £80.00k
Incwm o roddion a chymynroddion £305.25k £297.05k £9.57k £7.28k £8.13k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £707.44k £68.72k £706.65k £1.08m £1.13m
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £246.54k £239.65k £225.96k £180.61k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £122 £20 £0 £0 £0
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £8.72k £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £809.01k £596.35k £906.16k £1.12m £1.31m
Gwariant - Ar godi arian £18.03k £1.03k £16.88k £30.51k £28.04k
Gwariant - Llywodraethu £0 £11.56k £0 £12.20k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0