Ymddiriedolwyr NEW TYNESIDE ORCHESTRAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 508234

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiona Ruth Beyer | Ymddiriedolwr | 03 October 2022 |
|
|
||||
Victoria Sarah Eyre | Ymddiriedolwr | 05 October 2020 |
|
|
||||
Sarah Catherine Walters | Ymddiriedolwr | 07 October 2019 |
|
|
||||
Dr Annette Nicolle | Ymddiriedolwr | 02 October 2017 |
|
|
||||
Professor Brian Tanner | Ymddiriedolwr | 02 October 2017 |
|
|
||||
Kirsty McDowell | Ymddiriedolwr | 03 October 2011 |
|
|
||||
ANDREW RICHARD MARTIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KIRSTY ELIZABETH BRAMWELL PEARSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.