Hanes ariannol OUTHWAITE CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1167880
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £154.45k £162.51k £202.20k £170.07k £179.56k
Cyfanswm gwariant £207.86k £135.81k £306.96k £307.90k £203.81k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A