EAST LONDON & ESSEX LIBERAL SYNAGOGUE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The main objectives of the synagogue is to further the advancement of Liberal Judaism. It provides a place of worship, provides rabbinical services, arranges conversions to Judaism, the solemnisation of marriages and funerals to members. It provides a religion school for children and adult education and a friendship club for senior members and the wider community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
35 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Essex
- Redbridge
Llywodraethu
- 28 Mawrth 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 283547 BET TIKVAH SYNAGOGUE
- 23 Ionawr 2017: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARCO LIEBESKIND | Ymddiriedolwr | 07 July 2024 |
|
|
||||
JENNIFER BARNETT | Ymddiriedolwr | 07 July 2024 |
|
|
||||
Joshua Isaac Daniel Garfield | Ymddiriedolwr | 25 June 2023 |
|
|
||||
Julian Nigel Dawson | Ymddiriedolwr | 24 January 2022 |
|
|
||||
Andrew Joseph Baum | Ymddiriedolwr | 24 January 2022 |
|
|
||||
Sonia Muscovitch | Ymddiriedolwr | 22 June 2021 |
|
|
||||
Darren Harvey Green | Ymddiriedolwr | 26 July 2020 |
|
|
||||
JOSHUA NEWHAM | Ymddiriedolwr | 07 June 2018 |
|
|
||||
TINA GOLD | Ymddiriedolwr | 07 June 2018 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £214.00k | £223.05k | £235.99k | £242.57k | £262.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £225.43k | £233.25k | £251.10k | £270.69k | £251.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 12 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 12 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 04 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 04 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 10 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 10 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 29 MAR 2016 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 09 NOV 2016 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 22 JAN 2017 as amended on 03 Mar 2024
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF LIBERAL JUDAISM AND, FOR SUCH PURPOSES, TO BE AFFILIATED TO THE UNION OF LIBERAL JUDAISM (FORMERLY KNOWN AS THE UNION OF LIBERAL AND PROGRESSIVE SYNAGOGUES).
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Marlborough Road
South Woodford
London
E18 1AR
- Ffôn:
- 02089897619
- E-bost:
- administrator@elels.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window