Hanes ariannol SHEDDINGDEAN BAPTIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1168341
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £140.88k £109.25k £99.07k £91.88k £108.64k
Cyfanswm gwariant £143.79k £386.22k £81.67k £55.12k £54.56k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £630 N/A