Ymddiriedolwyr SHEDDINGDEAN BAPTIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1168341
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Eric Pollard Ymddiriedolwr 22 November 2022
Dim ar gofnod
Susan Jenkinson Ymddiriedolwr 22 November 2022
Dim ar gofnod
Gillian Davison Ymddiriedolwr 22 November 2022
Dim ar gofnod
Valerie Batten Dando Ymddiriedolwr 23 November 2021
Dim ar gofnod
DEBORAH McDONALD Ymddiriedolwr 27 November 2018
Dim ar gofnod
MRS Sylvia Lewis Ymddiriedolwr 28 November 2017
Dim ar gofnod
COLIN ALLEN Ymddiriedolwr 27 November 2014
Dim ar gofnod