FND ACTION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Raise awareness of functional neurological Disorder through the provision of current information to the general public, health sector, caregivers & those suffering from these symptoms. Promote awareness through online/offline resources, leaflets, social media, meetings, charitable events & other educational media. Develop our website to provide information, support, resources, signposting & more.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
11 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 10 Hydref 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom Plender | Cadeirydd | 09 August 2022 |
|
|
||||
Danyal Mackenzie | Ymddiriedolwr | 11 December 2024 |
|
|
||||
Jenay Brehm | Ymddiriedolwr | 11 December 2024 |
|
|
||||
Lisa Jane Dickinson | Ymddiriedolwr | 04 March 2024 |
|
|
||||
Richmond Stace | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|
||||
Timothy Richard Joseph Nicholson | Ymddiriedolwr | 16 November 2021 |
|
|
||||
James Thomas Shipley | Ymddiriedolwr | 03 November 2021 |
|
|
||||
Eric Rosser | Ymddiriedolwr | 17 January 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.99k | £18.25k | £23.55k | £30.65k | £28.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.53k | £3.40k | £23.38k | £23.31k | £39.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 13 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 13 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 19 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 19 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Mawrth 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 10 Oct 2016
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF SICKNESS AND PRESERVATION OF HEALTH OF PERSONS SUFFERING WITH FUNCTIONAL NEUROLOGICAL DISORDER, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: (1) RAISING AWARENESS OF FUNCTIONAL NEUROLOGICAL SYMPTOMS THROUGH THE PROVISION OF CURRENT INFORMATION TO THE GENERAL PUBLIC, HEALTH SECTOR, CAREGIVERS, AND THOSE SUFFERING FROM THESE SYMPTOMS. (2) PROMOTING AWARENESS OF FUNCTIONAL NEUROLOGICAL SYMPTOMS THROUGH CHARITABLE EVENTS, MEETINGS, SOCIAL MEDIA, ONLINE AND OFFLINE RESOURCES, INFORMATION PACKS, LEAFLETS, AND OTHER EDUCATIONAL MATERIALS AS REQUIRED FOR THE PUBLIC BENEFIT. (3) PROMOTING ONGOING RESEARCH FOR FUNCTIONAL NEUROLOGICAL SYMPTOMS BY ENCOURAGING PARTICIPATION THROUGH OUR WEBSITE AND SOCIAL MEDIA, AND PUBLISHING RESULTS.'
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
5A NEW ROAD AVENUE
CHATHAM
KENT
ME4 6BB
- Ffôn:
- 07594651566
- E-bost:
- contact@fndaction.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window