LIVING UNDER ONE SUN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Living Under One Sun is based in the heart of Tottenham. We actively create welcoming places to share stories, ideas and skills for people to become "can do" communities, embracing and leading positive change to include and benefit all cultures, backgrounds, abilities, ages and Nature - in neighbourhoods and globally.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £95,700 o 6 gontract(au) llywodraeth
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
117 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Haringey
Llywodraethu
- 24 Ebrill 2017: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHERRY CLARK | Cadeirydd | 18 May 2012 |
|
|
||||
Natasha Benn | Ymddiriedolwr | 12 April 2024 |
|
|||||
Dr Azadeh Fatehrad | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||
Annabella Ritzau | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
Camilla Stanger | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
Cherie Nelson | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
Siobhan Williams | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
Michael Warwick | Ymddiriedolwr | 29 June 2019 |
|
|
||||
LIVINGSTON GILCHRIST | Ymddiriedolwr | 19 December 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £139.52k | £263.10k | £348.43k | £245.95k | £340.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £157.60k | £188.48k | £265.86k | £268.30k | £333.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £5.91k | £74.27k | £15.44k | £95.70k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £23.75k | £9.59k | £10.00k | £25.02k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 17 Chwefror 2025 | 17 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 17 Chwefror 2025 | 17 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 28 Mawrth 2024 | 57 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 28 Mawrth 2024 | 57 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 26 MAR 2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 06 DEC 2016
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE FOLLOWING: 1. THE DEVELOPMENT OF THE CAPACITY, SKILLS AND LEADERSHIP ABILITIES OF MEMBERS OF THE COMMUNITY OF, PRINCIPALLY BUT NOT EXCLUSIVELY, TOTTENHAM AND OTHER SOCIAL AND ECONOMICALLY DISADVANTAGED AREAS OF THE LONDON BOROUGH OF HARINGEY (THE 'AREA OF BENEFIT') BY PROVIDING OPPORTUNITIES WHICH THEY WOULD OTHERWISE BE UNABLE TO ACCESS, IN ORDER TO WORK TOGETHER, LEARN BY EXPERIENCE AND RECOGNISE THEIR EXISTING SKILLS AS ASSETS, TO GAIN CONFIDENCE IN THEIR OWN ABILITIES AND, AS A RESULT, HELP IDENTIFY AND MEET THEIR NEEDS AND PARTICIPATE MORE FULLY IN SOCIETY. 2. THE PROMOTION OF URBAN REGENERATION IN THE AREA OF BENEFIT FOR PUBLIC BENEFIT AND, IN PARTICULAR, LOCAL ECONOMICALLY OR SOCIALLY DISADVANTAGED RESIDENTS, BY ALL OR ANY OF THE FOLLOWING MEANS: I) THE PROMOTION AND ADVANCEMENT OF PHYSICAL, MENTAL, SOCIAL AND ECONOMIC HEALTH THROUGH HEALTHY LIVING ACTIVITIES, INCLUDING ORGANIC HORTICULTURE, FOOD GROWING, HERBAL MEDICINE, BEEKEEPING, HEALTHY COOKING AND EATING, SEWING, CYCLING AND WALKING; II) THE PROMOTION OF COMMON INTERESTS, EQUALITY, HARMONY AND SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY THE REDUCTION AND PREVENTION OF SOCIAL ISOLATION AND THE CELEBRATION OF DIFFERENCE AND DIVERSITY. III) THE RELIEF OF UNEMPLOYMENT THROUGH A RANGE OF INTERVENTIONS AND PATHWAYS, INCLUDING THE PROVISION OF WORK EXPERIENCE FOR UNEMPLOYED PEOPLE, AND TRAINING AND ASSISTANCE TO FIND EMPLOYMENT WHETHER AS AN EMPLOYEE OR ON A SELF-EMPLOYED BASIS, IV) THE RELIEF AND PREVENTION OF POVERTY AMONGST PEOPLE LIVING WITHIN THE AREA OF BENEFIT; V) THE PROTECTION, CONSERVATION OR IMPROVEMENT OF THE ENVIRONMENT. 3. TO FURTHER BENEFIT THE RESIDENTS OF THE AREA OF BENEFIT, WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID RESIDENTS AND THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECTIVE OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE RESIDENTS. 4. TO ADVANCE ANY OTHER CHARITABLE PURPOSES (ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES) AS THE TRUSTEES SEE FIT FROM TIME TO TIME.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Neighbourhood Resource Centre
177 PARK LANE
London
N17 0HJ
- Ffôn:
- 02088016868
- E-bost:
- info@livingunderonesun.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window