COQUETDALE LEAGUE OF FRIENDS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Since the temporary closure of the Rothbury Community Ward the Coquetdale League of Friends continues to support the local health services and their patients in the community with equipment and services to enhance the provision and access to health care in this very rural area. We look forward to the re opening of the ward planned for 2022.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 18 August 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Northumberland
Llywodraethu
- 31 Mai 1979: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monica Ronaldson | Cadeirydd | 19 January 2021 |
|
|
||||
Alison Rutherford | Ymddiriedolwr | 19 January 2021 |
|
|
||||
Catherine Jacob | Ymddiriedolwr | 14 January 2020 |
|
|
||||
Karen Bell | Ymddiriedolwr | 15 November 2018 |
|
|
||||
Lydia Heywood | Ymddiriedolwr | 05 October 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 18/08/2019 | 18/08/2020 | 18/08/2021 | 18/08/2022 | 18/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £250 | £250 | £212 | £3.40k | £1.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.97k | £3.55k | £7.86k | £280 | £2.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 18 Awst 2023 | 06 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 18 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 18 Awst 2022 | 08 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 18 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 18 Awst 2021 | 14 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 18 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 18 Awst 2020 | 29 Gorffennaf 2021 | 41 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 18 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 18 Awst 2019 | 04 Chwefror 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 18 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 8 NOVEMBER 1978
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE PATIENTS AND FORMER PATIENTS OF THE COQUETDALE COTTAGE HOSPITAL, AND, GENERALLY TO SUPPORT THE CHARITABLE WORK OF THE HOSPITAL.
Maes buddion
COQUETDALE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Croft House
Hillside East
Rothbury
MORPETH
NE65 7YF
- Ffôn:
- 01669 620109
- E-bost:
- cathyjacob@hotmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window