THE EAST COAST CHURCHES AND COMMUNITY MUSIC FESTIVAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a community based organisation working with community and church organisations, schools, local authority music services, private music teachers, singing and choral societies to provide opportunities for public performances and to enhance life-style opportunities for all ages through the Arts and especially music making. Our activities are centred on Bridlington and the surrounding villages.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Kingston Upon Hull
- Dinas Leeds
- East Riding Of Yorkshire
- Gogledd Ddwyrain Swydd Lincoln
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 03 Ionawr 2017: Cofrestrwyd
- EAST COAST CHURCHES AND COMMUNITY MUSIC FESTIVALS ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL LOWE | Cadeirydd | 15 August 2014 |
|
|
||||
Charles Robert Hanley | Ymddiriedolwr | 14 November 2024 |
|
|
||||
Andrew Gradwell | Ymddiriedolwr | 17 October 2024 |
|
|
||||
Helen Gee | Ymddiriedolwr | 17 October 2024 |
|
|
||||
John Simpson Watts | Ymddiriedolwr | 17 October 2024 |
|
|
||||
Maria Bowtell | Ymddiriedolwr | 07 February 2023 |
|
|
||||
Carol Elizabeth Daniel | Ymddiriedolwr | 15 August 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.87k | £165 | £860 | £3.41k | £1.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.01k | £361 | £1.14k | £2.42k | £1.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 06 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 19 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 15 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 13 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 15 AUG 2014 AS AMENDED ON 26 JUL 2017
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE SUBJECT OF MUSIC PERFORMANCE AND THE ARTS. TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE DIOCESE OF YORK AND THE SURROUNDING AREA THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES FOR THE PUBLIC AT LARGE IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITION OF LIFE OF THE SAID INHABITANTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Emmanuel Church
70 Cardigan Road
BRIDLINGTON
East Riding of Yorkshire
YO15 3JT
- Ffôn:
- 07967648566
- E-bost:
- paulandjunelowe@hotmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window