THE WINDSOR BENEFIT TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Advancement of the arts and music in and around Windsor, the preservation, restoration and maintenance of items of architectural/historical significance in and around Windsor and other charitable purposes in and around Windsor including making grants to The Outdoor Trust to maintain/operate its walkways in Windsor.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Lloegr
Llywodraethu
- 14 Medi 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDITE ALEXANDRA IZABELLA LIGERE | Cadeirydd | 11 September 2016 |
|
|
||||||||||||
Simon John Newton Treadgold | Ymddiriedolwr | 17 December 2018 |
|
|
||||||||||||
Hugo Vickers DL | Ymddiriedolwr | 04 July 2017 |
|
|
||||||||||||
CHRISTOPHER GRANT AITKEN | Ymddiriedolwr | 29 March 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.87k | £10.00k | £335.04k | £243.03k | £3.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £32.04k | £1.46k | £233.25k | £302.33k | £64.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 01 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 01 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 04 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 04 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 26 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 27 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 31 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 31 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 28 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 28 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 14 Sep 2016
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE ARTS AND CLASSICAL MUSIC FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY ARRANGING CLASSICAL MUSIC CONCERTS AND THEATRICAL AND LITERARY EVENTS IN AND AROUND WINDSOR. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY THE PRESERVATION, REFURBISHMENT, RESTORATION AND MAINTENANCE OF ITEMS OF ARCHITECTURAL OR HISTORICAL SIGNIFICANCE IN OR IN RELATION TO ST. GEORGE'S CHAPEL, WINDSOR. THE ADVANCEMENT OF ANY OTHER CHARITABLE PURPOSES FOR THE PUBLIC BENEFIT IN AND AROUND WINDSOR BY MAKING GRANTS TO OTHER CHARITIES INCLUDING, BUT NOT EXCLUSIVELY, TO THE OUTDOOR TRUST (REGISTERED CHARITY NUMBER 1148702) TO MAINTAIN AND OPERATE ITS WINDSOR WALK.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Level 5A
Maple House
149 Tottenham Court Road
LONDON
W1T 7NF
- Ffôn:
- 02073833200
- E-bost:
- ROBERT.PEREZ@SILVERLEVENE.CO.UK
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window