THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF FERRING, DIOCESE OF CHICHESTER

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
?Teaching, baptising and nurturing new and existing believers?Offering worship, prayer and learning?Assisting all to develop their knowledge of, and trust in, Jesus ?Provision of pastoral care for people living in the parish?Helping the poor and needy of the parish?Giving grants to missionary organisations ?Outreach by social activities ?Maintaining the fabric of the historic church building.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
36 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 24 Awst 2016: Cofrestrwyd
- THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASSTICAL PARISH OF FERRING, DIOCESE OF CHICHESTER (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John George Alexander Potter | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Edmund Nicolas Young | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Anne Harris | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
JOHN SOPER | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
Margaret Anne Mason | Ymddiriedolwr | 13 October 2020 |
|
|
||||
Alison Mary Gompertz | Ymddiriedolwr | 13 October 2020 |
|
|
||||
TIMOTHY HARRIS | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|
||||
SUSAN DOROTHY YOUNG | Ymddiriedolwr | 24 May 2017 |
|
|
||||
SUSAN PRATT | Ymddiriedolwr | 24 May 2017 |
|
|
||||
KATHERINE BAIRD | Ymddiriedolwr | 25 April 2017 |
|
|
||||
ANTHONY JOHN HALL | Ymddiriedolwr | 23 April 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £121.83k | £174.12k | £110.95k | £123.75k | £208.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £149.80k | £161.02k | £124.43k | £131.86k | £145.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £1.00k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 04 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 04 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 15 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 15 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES THAT CAME INTO FORCE ON 02 JAN 1957
Gwrthrychau elusennol
PROMOTING IN THE ECCLESIASTICAL PARISH THE WHOLE MISSION OF THE CHURCH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
19 GRANGE PARK
FERRING
WORTHING
BN12 5LS
- Ffôn:
- 01903241645
- E-bost:
- standrewsferring@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window