GRAFTON CENTRE DEVELOPMENT TRUST CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We operate from our building, The Grafton Centre, Grafton Street, Hyde. SK162AX. Open Monday to Friday 09:00 to 16:00.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Tameside
Llywodraethu
- 14 Medi 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHILIP FITZPATRICK | Cadeirydd | 14 September 2016 |
|
|
||||
Andrea Colbourne | Ymddiriedolwr | 11 July 2024 |
|
|
||||
Jacqueline Clair Owen | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Denise Ward | Ymddiriedolwr | 02 October 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £109.56k | £74.91k | £111.35k | £102.45k | £87.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £108.15k | £78.36k | £76.01k | £106.05k | £103.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £20.00k | £28.17k | £14.88k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 09 Ebrill 2025 | 68 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 09 Ebrill 2025 | 68 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 17 Mai 2024 | 107 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 17 Mai 2024 | 107 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 14 Mawrth 2023 | 42 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 14 Mawrth 2023 | 42 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 19 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 19 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 14 Sep 2016
Gwrthrychau elusennol
TO FURTHER OR BENEFIT THE RESIDENTS OF TAMESIDE AND THE NEIGHBOURHOOD, WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID RESIDENTS AND THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECTIVE OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE RESIDENTS. IN FURTHERANCE OF THESE OBJECTS BUT NOT OTHERWISE, THE TRUSTEES SHALL HAVE POWER: TO ESTABLISH OR SECURE THE ESTABLISHMENT OF A COMMUNITY CENTRE AND TO MAINTAIN OR MANAGE OR CO-OPERATE WITH ANY STATUTORY AUTHORITY IN THE MAINTENANCE AND MANAGEMENT OF SUCH A CENTRE FOR ACTIVITIES PROMOTED BY THE CHARITY IN FURTHERANCE OF THE ABOVE OBJECTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Grafton Centre
Grafton Street
HYDE
SK14 2AX
- Ffôn:
- 01613684110
- E-bost:
- graftoncentre.cio@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window