ASCOT ROAD PTA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Done since September 2016: cake sale, sponsored swimmathon, Disco, Christmas Fair. Future events 2017: Jumble sale, Adult Quiz Night, Kids Army Boot camp, film nights
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 23 June 2023
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 27 Mehefin 2016: Cofrestrwyd
- 09 Rhagfyr 2018: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 14 Rhagfyr 2018: Re-registered
- FRIENDS OF ASCOT ROAD COMMUNITY FREE SCHOOL (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alina Marcuta | Cadeirydd | 05 May 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 23/06/2019 | 23/06/2020 | 23/06/2021 | 23/06/2022 | 23/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.74k | £4.64k | £0 | £410 | £7.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.65k | £8.25k | £5 | £229 | £3.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 23 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 31 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 23 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 31 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 23 Mehefin 2023 | 16 Gorffennaf 2024 | 84 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 23 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 23 Mehefin 2022 | 16 Gorffennaf 2024 | 450 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 23 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 23 Mehefin 2021 | 23 Mai 2022 | 30 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 23 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 23 Mehefin 2020 | 23 Mai 2022 | 395 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 23 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 25 MAY 2016 as amended on 05 May 2022
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF PUPILS IN THE SCHOOL IN PARTICULAR BY: DEVELOPING EFFECTIVE RELATIONSHIPS BETWEEN THE STAFF PARENTS AND OTHERS ASSOCIATED WITH THE SCHOOL; ENGAGING IN ACTIVITIES OR PROVIDING FACILITIES OR EQUIPMENT WHICH SUPPORT THE SCHOOL AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ASCOT ROAD
WATFORD
HERTFORDSHIRE
WD18 8AD
- Ffôn:
- 07917541156
- E-bost:
- contact.Ascotpta@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window