THOMAS WHITE COTTAGE HOMES (2016) CHARITY

Rhif yr elusen: 1168780
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The provision of almshouse accommodation for ladies in need of not less than 60 years of age, preferring such ladies who are resident in the area of the Ancient Parish of Bromsgrove

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £102,693
Cyfanswm gwariant: £169,684

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Anabledd
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaerwrangon

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 07 Hydref 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 238741 WHITE'S COTTAGE HOMES CHARITY
  • 15 Awst 2016: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • TOMMY WHITES (Enw gwaith)
  • WHITES COTTAGE HOMES (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Diane Julie Hirst Ymddiriedolwr 09 December 2024
CREATIVE ART SHOWCASE
Derbyniwyd: Ar amser
David John Foster Ymddiriedolwr 09 December 2024
Dim ar gofnod
Lynne Patricia Reading Ymddiriedolwr 17 January 2022
Dim ar gofnod
Catherine Prudence Maund Ymddiriedolwr 17 January 2022
Dim ar gofnod
Michelle Winnett Stafford Ymddiriedolwr 08 March 2021
Dim ar gofnod
Nicolette Schirrmacher Ymddiriedolwr 09 October 2017
Dim ar gofnod
Rev Rayman Anthony Khan Ymddiriedolwr 13 October 2015
Dim ar gofnod
THOMAS MATTHEW HORTON Ymddiriedolwr 01 January 2000
BROMSGROVE COURT LEET CHARITY ACCOUNT
Derbyniwyd: Ar amser
BROMSGROVE SCHOOL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £88.33k £63.44k £76.33k £131.59k £102.69k
Cyfanswm gwariant £70.25k £41.57k £72.32k £81.29k £169.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 17 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 17 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 18 Medi 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 18 Medi 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 16 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 16 Gorffennaf 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 24 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 24 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 14 Mai 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 14 Mai 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
3 Maxtock Avenue
LICHFIELD
Staffordshire
WS13 6PE
Ffôn:
07799412274
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael