ymddiriedolwyr ST. PETER'S FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1169636
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Tyler | Cadeirydd | 17 February 2019 |
|
|
||||
JUDITH MARY BAYLEY | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Dr Elizabeth Anderson | Ymddiriedolwr | 01 February 2020 |
|
|
||||
GILLIAN MARY BARNARD | Ymddiriedolwr | 25 October 2016 |
|
|
||||
Rev DANIEL ALAIN FRENCH | Ymddiriedolwr | 13 October 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.