NEW BRIGHTON COMMUNITY ASSOCIATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote the benefit of the inhabitants of New Brighton without distinction of sex of political, religious or other opinions by associating the local authorities, voluntary organisations and inhabitants in a common effort to advance education and to provide facilities in the interests of social welfare for recreation and leisure time occupation
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2022
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £33,931 o 6 grant(iau) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Wirral
Llywodraethu
- 30 Mawrth 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1146024 CHARLOTTE'S BRIGHTSIDE C.L.C
- 27 Rhagfyr 1978: Cofrestrwyd
- 30 Mawrth 2023: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £33.83k | £39.40k | £31.54k | £61.00k | £41.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £36.17k | £37.95k | £31.52k | £36.00k | £44.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | £19.00k | £33.93k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 09 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 09 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 28 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 10 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 10 Medi 2020 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 15 Tachwedd 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | 15 Tachwedd 2019 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 15 NOVEMBER 1978
Gwrthrychau elusennol
(A) TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF NEW BRIGHTON WITHOUT DISTINCTION OF SEX, ETHNIC OR SOCIAL ORIGIN OR POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY ASSOCIATING THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY ORGANISATIONS AND INHABITANTS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR EDUCATION AND RECREATION OR OTHER LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THE SAID INHABITANTS. (B) TO ESTABLISH, OR TO SECURE THE ESTABLISHMENT OF A COMMUNITY CENTRE. (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 2 OF CONSTITUTION).
Maes buddion
NEW BRIGHTON
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window