NAVEUROPE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
NavEurope aims to support local Navigator initiatives across Europe, to develop current and emerging Navigator leaders in Europe, and to provide Navigator European student training programmes. It does this in the context of advancing the Christian religion in Europe.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Albania
- Awstria
- Bwlgaria
- Croatia
- Denmarc
- Estonia
- Ffrainc
- Gwlad Pwyl
- Hwngari
- Latfia
- Lithwania
- Norwy
- Portiwgal
- Rwmania
- Sbaen
- Serbia
- Slofacia
- Slofenia
- Sweden
- Y Ffindir
- Yr Almaen
- Yr Eidal
- Yr Iseldiroedd
- Y Weriniaeth Tsiec
Llywodraethu
- 31 Awst 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR CHRIS APPLETON | Cadeirydd | 31 August 2016 |
|
|||||
Hannah Rachel Jaeschke | Ymddiriedolwr | 14 January 2025 |
|
|
||||
Elise Sandblost Angen | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||
SIMON NEVILLE WROE | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|||||
Nicolas Guerineau | Ymddiriedolwr | 29 May 2021 |
|
|
||||
Marianne Malmstrom Iversen | Ymddiriedolwr | 29 May 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Ann Yearsley | Ymddiriedolwr | 11 April 2021 |
|
|
||||
Magnus Axel Halling | Ymddiriedolwr | 24 June 2019 |
|
|
||||
Sijtze Brandsma | Ymddiriedolwr | 08 December 2018 |
|
|
||||
DANIEL LACO | Ymddiriedolwr | 08 October 2016 |
|
|
||||
ING CEES HORDIJK | Ymddiriedolwr | 31 August 2016 |
|
|
||||
Professor FRANK CLEMENS SCHLICHTENBREDE | Ymddiriedolwr | 31 August 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £126.38k | £111.29k | £105.77k | £168.16k | £166.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £123.86k | £96.74k | £54.68k | £200.85k | £178.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 18 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 18 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 15 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 15 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 24 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 24 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 23 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 23 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 05 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 05 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 31 Aug 2016
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION IN EUROPE AND SUCH OTHER AREAS AS THE CHARITY TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DECIDE FOR THE PUBLIC BENEFIT THROUGH EVANGELISM, TEACHING, MENTORING, TRAINING, INDIVIDUAL PERSONAL DEVELOPMENT, THE PUBLICATION AND DISTRIBUTION OF RELATED MATERIAL AND SUCH OTHER CHARITABLE MEANS AS THE CHARITY TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DECIDE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
54 THE AVENUE
SOUTHAMPTON
SO17 1XQ
- Ffôn:
- 02380558800
- E-bost:
- info@navigators.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window