ymddiriedolwyr NAVEUROPE
Rhif yr elusen: 1168983
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR CHRIS APPLETON | Cadeirydd | 31 August 2016 |
|
|||||
Elise Sandblost Angen | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||
SIMON NEVILLE WROE | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|||||
Nicolas Guerineau | Ymddiriedolwr | 29 May 2021 |
|
|
||||
Marianne Malmstrom Iversen | Ymddiriedolwr | 29 May 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Ann Yearsley | Ymddiriedolwr | 11 April 2021 |
|
|
||||
Magnus Axel Halling | Ymddiriedolwr | 24 June 2019 |
|
|
||||
Sijtze Brandsma | Ymddiriedolwr | 08 December 2018 |
|
|
||||
DANIEL LACO | Ymddiriedolwr | 08 October 2016 |
|
|
||||
Cobi Wattez | Ymddiriedolwr | 08 October 2016 |
|
|
||||
ING CEES HORDIJK | Ymddiriedolwr | 31 August 2016 |
|
|
||||
Professor FRANK CLEMENS SCHLICHTENBREDE | Ymddiriedolwr | 31 August 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.