PEGASUS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of the Charity are to advance such charitable purposes (according to the law of England and Wales) as the Trustees see fit from time to time. The charity will operate as a grant making charity, supporting charitable projects, organisations and individuals with grants of varying sizes and durations.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 10 Tachwedd 2017: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMANTHA JANE ENGBARTH | Cadeirydd | 24 October 2017 |
|
|
||||
EMMA ABIGAIL JEFFREY | Ymddiriedolwr | 24 October 2017 |
|
|
||||
JANE KENYON | Ymddiriedolwr | 08 September 2016 |
|
|
||||
Jane Emily Kenyon | Ymddiriedolwr | 08 September 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.12k | £5.00m | £120.58k | £1.17m | £171.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £58.01k | £65.77k | £184.88k | £229.37k | £25.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £5.00m | N/A | £1.09m | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £595 | N/A | £87.71k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £5.00m | N/A | £1.09m | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £65.77k | N/A | £225.59k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | N/A | £3.78k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £6.00k | N/A | £10.59k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £59.77k | N/A | £215.00k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | £3.78k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 24 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 24 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 16 Tachwedd 2020 | 16 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 24 OCT 2017
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE TO ADVANCE SUCH CHARITABLE PURPOSES (ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES) AS THE TRUSTEES SEE FIT FROM TIME TO TIME.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
RAWLINSON & HUNTER
6 NEW STREET SQUARE
LONDON
EC4A 3AQ
- Ffôn:
- 02033931044
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window