HANDS OF HOPE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our Mission. Combining natural and community heritage we aim to reach people and their communities practical ways to sustain, conserve, protect and improve the natural environment and through education and training improve peoples health and wellbeing using growing, cooking and the natural world.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £10,995 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
110 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Caint
- Dwyrain Sussex
Llywodraethu
- 04 Gorffennaf 2016: CIO registration
- FRIENDS OF HOPE CHARITY (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMES DORAN | Cadeirydd | 01 August 2016 |
|
|
||||
Sonja Coleman | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
SOSI KASKANIAN | Ymddiriedolwr | 01 August 2016 |
|
|
||||
MAZIN IBRAHIM AL-JUMAILI | Ymddiriedolwr | 01 August 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/08/2020 | 01/08/2021 | 01/08/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £106.14k | £212.14k | £116.25k | £407.51k | £468.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £59.90k | £107.73k | £261.53k | £254.45k | £318.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £18.30k | £14.73k | N/A | £11.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 16 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 16 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 09 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 09 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Awst 2022 | 22 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Awst 2022 | 22 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Awst 2021 | 06 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Awst 2021 | 06 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Awst 2020 | 07 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Awst 2020 | 05 Gorffennaf 2021 | 34 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION REGISTERED 04 JUL 2016 AMENDED ON 24 MAR 2017
Gwrthrychau elusennol
(1) FOR THE PUBLIC BENEFIT THE PRESERVATION AND PROTECTION OF GOOD HEALTH, PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY CHILDREN, THROUGH PROVIDING INFORMATION AND ADVICE IN RELATION TO HEALTHY EATING AND NUTRITION AND THE IMPORTANCE OF A HEALTHY DIET; (2) FOR THE PUBLIC BENEFIT TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC, PARTICULARLY CHILDREN, IN ALL ASPECTS OF HEALTHY EATING AND NUTRITION AND THE IMPORTANCE OF A HEALTHY DIET, INCLUDING THE PLANNING AND PREPARING OF HEALTHY MEALS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Hope Farm
Tillingham Lane
Peasmarsh
Rye
TN31 6XG
- Ffôn:
- 07798556999
- E-bost:
- sosi.kaskanian@hohcharity.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window