ymddiriedolwyr DARTINGTON RECREATION ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1168817
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Mark Burton | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Uma Yogini Philadelphia Oliver | Ymddiriedolwr | 29 November 2022 |
|
|
||||
James Richard John Brittain | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Olivia Doherty | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Ashish Ghadiali | Ymddiriedolwr | 25 January 2022 |
|
|
||||
Joel Peter Riley | Ymddiriedolwr | 14 September 2021 |
|
|
||||
Charlotte Elizabeth Huish | Ymddiriedolwr | 27 April 2021 |
|
|
||||
Helen Louise Tune | Ymddiriedolwr | 25 March 2019 |
|
|
||||
Janet Elizabeth Maddick | Ymddiriedolwr | 22 November 2018 |
|
|
||||
Margaret Marion Cushen | Ymddiriedolwr | 17 November 2017 |
|
|||||
AMANDA BURTON | Ymddiriedolwr | 13 October 2016 |
|
|
||||
Dr Louise Morpeth | Ymddiriedolwr | 13 October 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.