Ymddiriedolwyr TWOCAN INCLUSIVE THEATRE COMPANY LIMITED

Rhif yr elusen: 1171196
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
REBECCA LOUISE ANDREWS Cadeirydd 21 March 2014
Dim ar gofnod
Molly Martin Ymddiriedolwr 04 December 2024
Dim ar gofnod
GARRY WILDIN Ymddiriedolwr 01 December 2016
Dim ar gofnod
NOOR AL-KOKY Ymddiriedolwr 23 November 2016
Dim ar gofnod
ROBERT LESLIE SURREY Ymddiriedolwr 23 April 2014
Dim ar gofnod