CHOK EDUCATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
For the public benefit to advance the education of the Maya people, in particular but not exclusively Central America, in such ways as the charity trustees think fit, including by providing grants to schools.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 15 December 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Belize
- Bolifia
- Ecwador
- El Salvador
- Guatemala
- Hondwras
- India
- Mecsico
- Periw
Llywodraethu
- 16 Rhagfyr 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr DIANE DAVIES PHD | Cadeirydd | 11 August 2016 |
|
|
||||
MARK WOOLLEY | Ymddiriedolwr | 28 August 2016 |
|
|
||||
RICHARD PETTS | Ymddiriedolwr | 16 August 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 15/12/2020 | 15/12/2021 | 15/12/2022 | 15/12/2023 | 15/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.56k | £2.27k | £2.25k | £2.21k | £1.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.76k | £3.12k | £2.54k | £1.72k | £1.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 15 Rhagfyr 2024 | 03 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 15 Rhagfyr 2024 | 03 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 15 Rhagfyr 2023 | 05 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 15 Rhagfyr 2023 | 05 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 15 Rhagfyr 2022 | 05 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 15 Rhagfyr 2022 | 05 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 15 Rhagfyr 2021 | 30 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 15 Rhagfyr 2021 | 30 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 15 Rhagfyr 2020 | 13 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 15 Rhagfyr 2020 | 13 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 16 Dec 2016
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE MAYA PEOPLE, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY CENTRAL AMERICA, IN SUCH WAYS AS THE CHARITY TRUSTEES THINK FIT, INCLUDING BY PROVIDING GRANTS TO SCHOOLS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Bwthyn am Byth
Bwlch Y Gwynt Road
Llysfaen
COLWYN BAY
Clwyd
LL29 8DQ
- Ffôn:
- 07703436398
- E-bost:
- chokeducation@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window