DIYA'S (CARDIFF) LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
MAKING GRANTS AND PROVIDING A DROP-IN FACILITY OFFERING THESE PEOPLE A SAFE SPACE WHERE THEY CAN MEET, SOCIALISE AND OBTAIN ADVICE AND INFORMATION TO HELP WITH PROBLEMS THEY ARE ENCOUNTERING IN AND AROUND CAERPHILLY AND THE SURROUNDING AREAS:- 1.THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP; 2.THE ADVANCEMENT OF EDUCATION; AND 3.THE PROMOTION OF SOCIAL INCLUSION.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru
Llywodraethu
- 05 Mai 2017: Cofrestrwyd
- 25 Chwefror 2022: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 29/02/2020 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.98k | £2.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.40k | £6.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 28 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2018 | 06 Ionawr 2020 | 160 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2018 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 13 SEP 2016 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 27 MAR 2017
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE FOLLOWING CHARITABLE PURPOSES WHICH ARISE AS A RESULT OF OLD AGE OR DISABILITY, BY MAKING GRANTS AND PROVIDING A DROP-IN FACILITY OFFERING THESE PEOPLE A SAFE SPACE WHERE THEY CAN MEET, SOCIALISE AND OBTAIN ADVICE AND INFORMATION TO HELP WITH PROBLEMS THEY ARE ENCOUNTERING IN AND AROUND CAERPHILLY AND THE SURROUNDING AREAS:- 1.THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP; 2.THE ADVANCEMENT OF EDUCATION; AND 3.THE PROMOTION OF SOCIAL INCLUSION.
Maes buddion
IN AND AROUND CAERPHILLY AND THE SURROUNDING AREAS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window