GUISELEY RANGERS AMATEUR RUGBY LEAGUE FOOTBALL CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The club promotes participation in rugby league through the provision of facilities, equipment and coaching. The club operates a number of rugby league teams at different age groups which take part in both competitive and non-competitive structures affiliated to the national governing body of the sport - the Rugby Football League.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
26 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Leeds
Llywodraethu
- 19 Gorffennaf 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Philip Simpson | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Anthony Garry Asquith | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||
Stephen Carl Hobson | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||
NEIL ANTHONY SCHOFIELD JP | Ymddiriedolwr | 09 January 2022 |
|
|
||||
Rose Oliver | Ymddiriedolwr | 03 November 2021 |
|
|
||||
Stuart Miles Bennett | Ymddiriedolwr | 03 November 2021 |
|
|
||||
Michelle Elizabeth Hobson | Ymddiriedolwr | 09 January 2019 |
|
|
||||
Richard McEwan-Peters | Ymddiriedolwr | 09 January 2019 |
|
|
||||
Alexander Bayfield | Ymddiriedolwr | 09 January 2019 |
|
|
||||
Helen Louise Schofield | Ymddiriedolwr | 19 November 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.48k | £26.20k | £7.13k | £20.52k | £18.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.38k | £12.57k | £11.78k | £20.89k | £18.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | £17.43k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 12 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 12 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 01 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 01 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Ebrill 2023 | 181 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Ebrill 2023 | 181 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 02 Mai 2022 | 32 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 02 Mai 2022 | 32 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 28 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 28 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 19 Jul 2016
Gwrthrychau elusennol
(1) TO PROMOTE COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF GUISELEY AND RAWDON WARD BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR THE PLAYING OF RUGBY LEAGUE. (2) TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF GUISELEY AND RAWDON WARD AND THE SURROUNDING AREA THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES OR FOR THE PUBLIC AT LARGE IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF SAID INHABITANTS. (3) TO HELP YOUNG PEOPLE, ESPECIALLY BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH LEISURE TIME ACTIVITIES, SO AS TO DEVELOP THEIR CAPABILITIES THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3 RUFFORD GARDENS
YEADON
LEEDS
LS19 7GG
- Ffôn:
- 07946607223
- E-bost:
- helen.rugby@sky.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window