ymddiriedolwyr KESWICK COMMUNITY EMERGENCY RECOVERY PARTNERSHIP
Rhif yr elusen: 1169144
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy Murphie | Cadeirydd | 22 March 2022 |
|
|
||||
Chris Simms | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||
sally Lansbury | Ymddiriedolwr | 22 March 2022 |
|
|
||||
Vivien Little | Ymddiriedolwr | 25 June 2021 |
|
|
||||
Helen Dalzell | Ymddiriedolwr | 16 June 2020 |
|
|
||||
Stewart Southerland | Ymddiriedolwr | 12 December 2017 |
|
|
||||
GRAHAM FRANKLIN THOMPSON | Ymddiriedolwr | 12 September 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.