THE FITZWYGRAM FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide bursary grants to Hampton School Trust (Charity Number 1120005) for pupils attending the Schools within the Trust.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Lloegr
Llywodraethu
- 01 Gorffennaf 2016: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raghav Ghai | Cadeirydd | 24 November 2022 |
|
|
||||
Darryll Li-Ming Coates | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||
Samuel James Ellis | Ymddiriedolwr | 17 January 2024 |
|
|
||||
John Graham Hedger | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|
||||
Shalina Crossley | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|
||||
Alan Edward David Patterson MA | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|
||||
Elisabeth Turquand Watson BA | Ymddiriedolwr | 24 August 2022 |
|
|||||
Jane Justine Hamilton | Ymddiriedolwr | 24 August 2022 |
|
|||||
Nicholas Ranjan Gadsby Basannavar PhD | Ymddiriedolwr | 24 August 2022 |
|
|
||||
ALASTAIR RONALD GIBBONS | Ymddiriedolwr | 24 August 2022 |
|
|
||||
PETER BAKER | Ymddiriedolwr | 18 September 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £620.24k | £774.98k | £699.20k | £649.63k | £281.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £207.48k | £296.34k | £400.76k | £493.79k | £527.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £584.42k | £709.82k | £645.35k | £551.65k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £35.82k | £65.16k | £53.86k | £97.98k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £55.00k | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £207.25k | £296.25k | £400.69k | £493.35k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £225 | £90 | £69 | £440 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £206.27k | £293.30k | £399.87k | £491.66k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £69 | £440 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 25 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 25 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 16 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 16 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 15 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 15 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 25 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 25 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 12 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 12 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 10 MAR 2016 as amended on 08 Sep 2021 as amended on 24 Mar 2022
Gwrthrychau elusennol
3.1. The objects of the Charity are to advance education by providing grants exclusively to fund scholarships at Hampton School (School) for pupils who meet the academic (or other non-financial) entrance requirements for the School but would not otherwise be able to attend by reason of financial need, provided that on and with effect from the occurrence of a Trigger Event, the objects shall be to advance education by: 3.1.1 providing or assisting in the provision of scholarships at any school or schools which the Trustees in their absolute discretion consider possess a similar ethos and aims to those of the School prior to the Trigger Event; and 3.1.2 where the Trustees are satisfied that sufficient provision has been made under 3.1.1, providing financial support to enable secondary school age pupils to pursue formal education in such manner as the Trustees may in their absolute discretion determine 22.1. In these Articles: Trigger Event: means an event which is deemed to have occurred if the School: (a) gives written notice of resignation as a member; (b) makes an arrangement or composition with its creditors; (c) ceases to exist; (d) ceases to operate as a school which charges fees as a condition of pupil attendance; (e) ceases to operate on a non-profit basis; and/or (f) is ultimately owned or controlled by an entity which does not operate on a non-profit basis. School: means Hampton School
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HAMPTON SCHOOL
HANWORTH ROAD
HAMPTON
TW12 3HD
- Ffôn:
- 02089790476
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window